序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港信德集团有限公司 | 100% | 400万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何超凤
|
董事 |
2 |
何超琼
|
董事长 |
3 |
岑康权
|
董事 |
4 |
曾美珠
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
信德国际旅行社(中国)有限公司深圳分公司
|
关永恒 | 2017-11-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-12 | 住所变更 |
上海市黄浦区淮海中路381号3320室
|
上海市黄浦区黄河路21号11层1148室
|
2 | 2019-04-12 | 章程修正案备案 |
-
|
2019-01-05 章程修正案
|
3 | 2012-09-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
经营入境旅游业务;国内旅游业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
经营入境旅游业务;国内旅游业务;会务服务。(涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
4 | 2009-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何超凤;岑康权;黄春猷
|
何超凤;岑康权;曾美珠
|
5 | 2007-08-08 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
香港信德集团有限公司 2007-06-30 货币400.0000万人民币
|
香港信德集团有限公司 2007-06-30 货币400.0000万人民币;香港信德集团有限公司 2007-06-08 货币338.5996万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |