序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方珠梅 | 1% | 10万(元) |
2 | 童和硕 | 10% | 100万(元) |
3 | 顾维捷 | 89% | 890万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方珠梅
|
监事 |
2 |
童和硕
|
执行董事,总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海科****煤炭机电有限公司青浦分公司
|
顾志康 | 2011-05-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-25 | 经理备案 |
顾维捷
|
童和硕*
|
2 | 2018-03-25 | 监事备案 |
方珠梅
|
方珠梅
|
3 | 2018-03-25 | 法定代表人变更 |
顾维捷
|
童和硕
|
4 | 2016-04-25 | 法定代表人变更 |
顾志康
|
顾维捷
|
5 | 2016-04-25 | 章程修正案备案 |
2015-04-17章程备案
|
2016-03-24章程修正案
|
6 | 2016-04-25 | 经理备案 |
顾志康
|
顾维捷
|
7 | 2016-04-25 | 投资人(股权)变更 |
童和硕*;方珠梅;顾志康;顾维捷;
|
童和硕*;方珠梅;顾维捷;
|
8 | 2015-04-27 | 注册资本(金)变更 |
900.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
9 | 2015-04-27 | 章程修正案备案 |
2009-08-21章程备案
|
2015-04-17章程修正案
|
10 | 2015-01-16 | 经营期限(营业期限)变 |
1992-12-21~2015-02-28
|
1992-12-21~2035-02-28
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |