序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海东麒商务信息咨询有限公司 | 1.125% | 45万(元) |
2 | 上海维伦税务咨询有限公司 | 98.75% | 3,950万(元) |
3 | 郭臻 | 0.125% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦蕾
|
监事 |
2 |
郭梦蝶
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海东驹实业****展有限公司静安分公司
|
姜宝明 | 2012-12-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-27 | 法定代表人变更 |
孙洪兵
|
郭梦蝶
|
2 | 2021-02-09 | 章程备案 |
2014-04-10章程备案
|
2021-01-15章程备案
|
3 | 2021-02-09 | 一般经营项目变更 |
实业投资,投资管理,餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记账),园林绿化工程施工,电脑图文设计、制作,电子产品、工艺礼品、五金交电、机械设备及配件的批****、零售,饮品店(限分支机构经营),食用农产品(不含生猪产品)的销售。
|
餐饮管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;财务咨询;园林绿化工程施工;图文设计制作;电子产品销售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);五金产品批****;五金产品零售;机械设备销售;机械设备租赁;食用农产品批****;食用农产品零售;以下限分支机构经营:餐饮服务,养生保健服务(非医疗),中医养生保健服务(非医疗)。
|
4 | 2021-02-09 | 经营范围变更 |
实业投资,投资管理,餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记账),园林绿化工程施工,电脑图文设计、制作,电子产品、工艺礼品、五金交电、机械设备及配件的批****、零售,饮品店(限分支机构经营),食用农产品(不含生猪产品)的销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:餐饮管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;财务咨询;园林绿化工程施工;图文设计制作;电子产品销售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);五金产品批****;五金产品零售;机械设备销售;机械设备租赁;食用农产品批****;食用农产品零售;以下限分支机构经营:餐饮服务,养生保健服务(非医疗),中医养生保健服务(非医疗)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2021-02-09 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-05-18~2022-05-17
|
2012-05-18~2032-05-17
|
6 | 2014-04-30 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
4000.000000万人民币
|
7 | 2014-04-30 | 经营范围变更 |
实业投资,投资管理,餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记账),园林绿化工程施工,电脑图文设计、制作,电子产品、工艺礼品、五金交电、机械设备及配件的批****、零售,饮品店(限分支机构经营)。 [企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
实业投资,投资管理,餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记账),园林绿化工程施工,电脑图文设计、制作,电子产品、工艺礼品、五金交电、机械设备及配件的批****、零售,饮品店(限分支机构经营),食用农产品(不含生猪产品)的销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
8 | 2014-04-30 | 一般经营项目变更 |
实业投资,投资管理,餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记账),园林绿化工程施工,电脑图文设计、制作,电子产品、工艺礼品、五金交电、机械设备及配件的批****、零售,饮品店(限分支机构经营)。
|
实业投资,投资管理,餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记账),园林绿化工程施工,电脑图文设计、制作,电子产品、工艺礼品、五金交电、机械设备及配件的批****、零售,饮品店(限分支机构经营),食用农产品(不含生猪产品)的销售。
|
9 | 2014-04-30 | 章程备案 |
-
|
2014-04-10章程备案
|
10 | 2014-04-30 | 投资人(股权)变更 |
上海东麒商务信息咨询有限公司;郭臻;
|
上海东麒商务信息咨询有限公司;郭臻;上海维伦税务咨询有限公司;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |