序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏保刚 | 60% | 480万(元) |
2 | 马连英 | 40% | 320万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏保刚
|
执行董事 |
2 |
马连英
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-06 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
800.0000万人民币
|
2 | 2020-08-06 | 章程备案 |
2019-05-20章程备案
|
2020-08-04章程备案
|
3 | 2019-06-11 | 监事备案 |
张小艳
|
马连英
|
4 | 2019-06-11 | 章程备案 |
-
|
2019-05-20章程备案
|
5 | 2019-06-11 | 投资人(股权)变更 |
周婷;张小艳;鲁萌萌;
|
苏保刚*;马连英;
|
6 | 2019-06-11 | 法定代表人变更 |
鲁萌萌
|
苏保刚
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |