序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱丹 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱丹
|
执行董事兼总经理 |
2 |
穆柳珍
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-18 | 经理备案 |
叶兰敏
|
朱丹*
|
2 | 2021-09-18 | 投资人(股权)变更 |
陈建明;钱光晓;卢长荣;李建忠;胡健;盛爱勤;马金龙;赵继陈;桑茂华;沈熙玮;胡琰;项林琪;陈正荣;潘征宇;
|
朱丹*;
|
3 | 2021-09-18 | 章程备案 |
无
|
2021-04-13章程备案
|
4 | 2021-09-18 | 法定代表人变更 |
叶兰敏
|
朱丹
|
5 | 2021-09-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2021-09-18 | 监事备案 |
桑茂华
|
穆柳珍
|
7 | 2019-10-23 | 住所变更 |
青浦区沪青平公路5710号
|
上海市青浦区工业园区新业路800号5幢
|
8 | 2019-10-23 | 章程修正案备案 |
2019-03-01章程备案
|
2019-10-10章程修正案
|
9 | 2019-04-02 | 投资人(股权)变更 |
钱光晓;桑茂华;陈正荣;卢长荣;李建忠;顾天驹;胡健;盛爱勤;赵继陈;马金龙;项林琪;陈建明;潘征宇;沈熙玮;
|
赵继陈;李建忠;陈正荣;胡健;陈建明;桑茂华;潘征宇;钱光晓;卢长荣;沈熙玮;项林琪;马金龙;盛爱勤;胡琰;
|
10 | 2019-04-02 | 章程备案 |
-
|
2019-03-01章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |