序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海科交实业总公司 | 100% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈皓白
|
总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-02 | 经营范围变更 |
光、机、电、纺织专业领域的"四技"服务主营项目开****,设计,试制试销,维修,电子产品,机电设备,复印机,印刷机的经销维修
|
光、机、电、纺织专业领域的"四技"服务主营项目开****,设计,试制试销,维修,电子产品,机电设备,复印机,印刷机的经销维修。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
2 | 2008-01-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1993-06-10~2008-01-31
|
1993-06-10~
|
3 | 2003-02-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
励惠珍
|
陈皓白
|
4 | 2003-02-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1993-06-10~2002-12-31
|
1993-06-10~2004-12-31
|
5 | 2003-02-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
大连西路261号805室
|
上海市大连西路261号806室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |