序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范震炯 | 49% | 4.9万(元) |
2 | 黄莉蓉 | 51% | 5.1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范震炯
|
监事 |
2 |
马兰
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-08 | 法定代表人变更 |
黄莉蓉
|
马兰
|
2 | 2019-04-08 | 章程备案 |
-
|
2019-03-18章程备案
|
3 | 2019-04-08 | 监事备案 |
范震炯
|
范震炯
|
4 | 2019-04-08 | 经理备案 |
黄莉蓉
|
马兰*
|
5 | 2012-12-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
人才咨询、人才推荐、人才招聘。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
人才推荐 人才招聘 人才供求信息的收集、整理、储存、****布和咨询服务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
6 | 2012-12-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
虹桥路333号1幢200室
|
上海市徐汇区虹桥路333号3幢559室
|
7 | 2009-03-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
虹桥路772弄2号206室
|
虹桥路333号1幢200室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |