序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙昊 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙昊
|
总经理,执行董事 |
2 |
李双
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-13 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:孙昊;成员:黄晖;
|
2 | 2014-04-02 | 章程备案 |
-
|
2014-03-26章程备案
|
3 | 2014-04-02 | 经营范围变更 |
广播电视节目制作、****行,影视文化艺术活动交流策划,文学创作,影视器材、服装、道具租赁,商务信息咨询,企业形象策划,企业营销策划。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
广播电视节目制作、****行,影视文化艺术活动交流策划,文学创作,影视器材、服装、道具租赁,商务信息咨询,企业形象策划,企业营销策划。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
4 | 2014-04-02 | 法定代表人变更 |
黄晖
|
孙昊
|
5 | 2014-04-02 | 投资人(股权)变更 |
孙昊*;深圳市朗晟文化传播有限公司;黄晖;
|
孙昊*;
|
6 | 2012-06-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
影视文化艺术活动交流策划,文学创作,影视器材、服装、道具租赁,商务信息咨询,企业形象策划,企业营销策划。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
广播电视节目制作、****行,影视文化艺术活动交流策划,文学创作,影视器材、服装、道具租赁,商务信息咨询,企业形象策划,企业营销策划。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
7 | 2012-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙昊*;黄晖
|
孙昊*;李双;黄晖
|
8 | 2012-04-11 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海朗廷文化传播有限公司
|
上海朗廷影视传媒有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 |