序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | MANKIEWICZ FAR EAST TRADING PTE.LTD. | 100% | 42万(欧元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
PROFANTUS DRUSUS BEN JULIUS MICHAEL GRAU
|
董事长兼总经理 |
2 |
李辛夷
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-31 | 监事备案 |
王雨婷
|
李辛夷
|
2 | 2019-07-31 | 董事备案 |
JOHANN HINRICH CHRISTOPHER FALCKENBERG
|
-
|
3 | 2019-07-31 | 法定代表人变更 |
JOHANN HINRICH CHRISTOPHER FALCKENBERG
|
PROFANTUS DRUSUS BEN JULIUS MICHAEL GRAU
|
4 | 2018-05-29 | 法定代表人变更 |
JOHANN HINRICH CHRISTOPHER FALCKENBERG
|
JOHANN HINRICH CHRISTOPHER FALCKENBERG
|
5 | 2018-05-29 | 董事备案 |
MICHAEL EDER;RENATUS JOHANN MATTHIAS GRAU;MICHAEL O. GRAU
|
无
|
6 | 2018-05-29 | 章程备案 |
2014-07-10章程备案
|
2018-03-07章程备案
|
7 | 2018-05-29 | 经理备案 |
无
|
JOHANN HINRICH CHRISTOPHER FALCKENBERG
|
8 | 2018-05-29 | 监事备案 |
INGO MORAWIETZ
|
王雨婷
|
9 | 2014-09-01 | 住所变更 |
上海市长宁区延安西路2067号仲盛金融中心901室
|
上海市金山区龙源路333号9幢3层
|
10 | 2014-09-01 | 章程修正案备案 |
2014-05-05章程备案
|
2014-07-10 章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |