序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海《每周广播电视》报社 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦武平
|
执行董事 |
2 |
陈萍
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-29 | 章程备案 |
2017-08-01章程备案
|
2018-04-01章程备案
|
2 | 2018-05-29 | 投资人(股权)变更 |
上海文化广播影视集团有限公司;
|
上海《每周广播电视》报社;
|
3 | 2018-05-29 | 法定代表人变更 |
楼家麟
|
秦武平
|
4 | 2017-08-25 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-08-01章程修正案
|
5 | 2017-08-25 | 投资人(股权)变更 |
上海东方传媒集团有限公司;
|
上海文化广播影视集团有限公司;
|
6 | 2013-06-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
期刊的编辑,设计、制作、代理、****布广告,以下限分支机构:期刊的出版及经营。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
期刊的编辑、出版及相关的咨询服务,设计、制作、代理、****布广告。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
7 | 2013-06-06 | 一般经营项目变更 |
期刊的编辑,设计、制作、代理、****布广告,以下限分支机构:期刊的出版及经营。
|
相关的咨询服务,设计、制作、代理、****布广告。
|
8 | 2013-06-06 | 许可经营项目变更 |
无
|
出版
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |