序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王海燕 | 100% | 3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王海燕
|
投资人 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海子涵体育健身中心夏栎路分店
|
王海燕 | 2021-03-11 |
2 |
上海子涵体育健身中心新场分店
|
吴雪峰 | 2019-07-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-19 | 经营范围变更 |
健身服务,健身咨询(除经纪),体育用品销售,文化艺术策划。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:健身服务,健身咨询(除经纪),体育用品销售,文化艺术策划,文化艺术辅导。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2020-10-19 | 许可经营项目变更 |
-
|
-
|
3 | 2020-10-19 | 一般经营项目变更 |
健身服务,健身咨询(除经纪),体育用品销售,文化艺术策划
|
健身服务,健身咨询(除经纪),体育用品销售,文化艺术策划,文化艺术辅导。
|
4 | 2018-10-15 | 住所变更 |
浦东新区惠南镇车站北路35号12幢301室
|
浦东新区惠南镇沪南公路9964号2层
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |