序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹征 | 50% | 25万(元) |
2 | 沈珏 | 50% | 25万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹征
|
执行董事 |
2 |
沈珏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-25 | 章程备案 |
无
|
2019-10-09章程备案
|
2 | 2019-10-25 | 一般经营项目变更 |
文化艺术交流策划,设计、制作、代理、****布各类广告,电脑图文设计制作,舞台艺术造型策划,自有摄影器材租赁,企业营销及形象策划,商务信息咨询(除经纪),展览展示,摄影摄像,会务服务,建筑装饰工程,婚庆服务,翻译服务,动漫设计,服装设计,工艺品设计,室内装潢设计,文化办公用品、电子产品的销售。
|
商务信息咨询,企业管理咨询,物业管理,保洁服务,园林绿化工程,建筑装修装饰建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工,设计、制作、代理、****布各类广告,电脑图文设计制作,市场营销策划,企业形象策划,公关活动策划,会议及展览服务,机电设备、工艺品(除象牙及其制品)、珠宝首饰、建筑装饰材料、家用电器、日用百货、办公用品、家具、灯具灯饰、服装服饰、箱包的销售,自有设备租赁。
|
3 | 2019-10-25 | 监事备案 |
曹征*
|
沈珏
|
4 | 2019-10-25 | 名称变更 |
上海照晟文化传播有限公司
|
上海照安商务咨询管理有限公司
|
5 | 2019-10-25 | 法定代表人变更 |
赖德威
|
曹征
|
6 | 2012-12-11 | 其他变更 |
2012-10-26~2012-12-25
|
2012-12-11~2030-10-24
|
7 | 2012-12-11 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
8 | 2012-12-11 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曹征* 2012-09-20货币20.000000万人民币;沈珏 2012-09-20货币20.000000万人民币;
|
曹征* 2010-09-21货币5.000000万人民币;曹征* 2012-11-23货币20.000000万人民币;沈珏 2012-11-23货币20.000000万人民币;沈珏 2010-09-21货币5.000000万人民币;
|
9 | 2012-10-26 | 其他变更 |
2010-10-25~2012-10-24
|
2012-10-26~2012-12-25
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |