序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海枫林生命健康产业****展(集团)有限公司 | 100% | 1,500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢辰
|
监事 |
2 |
杨筱燕
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-13 | 章程备案 |
2019-01-08章程备案
|
2019-09-23章程备案
|
2 | 2019-11-13 | 监事备案 |
卢辰
|
卢辰
|
3 | 2019-11-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2019-11-13 | 投资人(股权)变更 |
上海汇鑫投资经营有限公司;上海中誉企业****展有限公司;
|
上海枫林生命健康产业****展(集团)有限公司;
|
5 | 2019-11-13 | 法定代表人变更 |
宋鹏翔
|
杨筱燕
|
6 | 2019-11-13 | 董事备案 |
余蕾;宋鹏翔;董蓓华
|
杨筱燕*
|
7 | 2019-03-20 | 法定代表人变更 |
张正远
|
宋鹏翔
|
8 | 2019-03-20 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-04-12~2019-04-11
|
1999-04-12~
|
9 | 2019-03-20 | 监事备案 |
张哲
|
卢辰
|
10 | 2019-03-20 | 董事备案 |
薛炎;张正远;董蓓华
|
余蕾;宋鹏翔;董蓓华
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |