序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | SIGNWAVES INTERNATIONAL CO.,LTD | 100% | 750万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨光
|
执行董事 |
2 |
谢月爱
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-14 | 法定代表人变更 |
王晓玉
|
杨光
|
2 | 2018-11-14 | 董事备案 |
-
|
-
|
3 | 2018-04-26 | 投资人(股权)变更 |
SIGNWAVES INTERNATIONAL CO.,LTD
|
SIGNWAVES INTERNATIONAL CO.,LTD
|
4 | 2018-04-26 | 名称变更 |
锡山实业(上海)有限公司
|
智友实业(上海)有限公司
|
5 | 2009-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓玉
|
无
|
6 | 2009-12-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
设计、生产各类家具,销售公司自产产品。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
设计、生产各类家具,LED灯具及照明装置的组装加工,销售公司自产产品。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
7 | 2009-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
谢月爱
|
8 | 2005-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴万福;李惠屏
|
王晓玉
|
9 | 2005-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王屏生
|
王晓玉
|
10 | 2005-03-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市青浦区重固镇北青公路6878号
|
上海市青浦区重固镇崧华路950号
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |