序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毕正华 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱秀琴
|
监事 |
2 |
毕正华
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-19 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:毕正华; 成员:李秀云; 成员:韦福明;
|
2 | 2017-11-22 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-11-06章程修正案
|
3 | 2017-11-22 | 经营期限(营业期限)变 |
2007-08-21~2017-08-20
|
2007-08-21~
|
4 | 2013-01-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市闵行区闵北路88弄18-30号第7幢267室
|
上海市闵行区苏召路1628号2幢1091室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 |