序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张攀攀 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张攀攀
|
执行董事 |
2 |
林国彬
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-10 | 章程备案 |
2019-09-10章程备案
|
2019-09-27章程备案
|
2 | 2019-10-10 | 许可经营项目变更 |
游艺娱乐场所
|
-
|
3 | 2019-10-10 | 经营范围变更 |
游艺娱乐场所。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
游艺娱乐场所;娱乐场所(棋牌娱乐场所) 。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
4 | 2019-10-10 | 一般经营项目变更 |
游艺娱乐场所
|
游艺娱乐场所
|
5 | 2019-09-24 | 章程备案 |
无
|
2019-09-10章程备案
|
6 | 2019-09-24 | 法定代表人变更 |
郑文芬
|
张攀攀
|
7 | 2019-09-24 | 投资人(股权)变更 |
郑文芬;
|
张攀攀*;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |