序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨成杰 | 100% | 2,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李闰红
|
监事 |
2 |
杨成杰
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-02 | 章程修正案备案 |
2018-11-21章程备案
|
2019-07-20章程修正案
|
2 | 2019-08-02 | 住所变更 |
上海市闵行区新龙路1333弄96号807室
|
上海市闵行区新龙路1333弄96号807-1室
|
3 | 2018-12-03 | 投资人(股权)变更 |
曹方林;
|
杨成杰*;
|
4 | 2018-12-03 | 章程备案 |
2018-01-20章程备案
|
2018-11-21章程备案
|
5 | 2018-12-03 | 监事备案 |
陈浩
|
李闰红
|
6 | 2018-12-03 | 法定代表人变更 |
曹方林
|
杨成杰
|
7 | 2018-02-06 | 章程备案 |
-
|
2018-01-20章程备案
|
8 | 2018-02-06 | 住所变更 |
上海市闵行区沪松公路450号1幢2层S228室
|
上海市闵行区新龙路1333弄96号807室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |