序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕伟 | 70% | 1,400万(元) |
2 | 强轶鹏 | 30% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕伟
|
执行董事 |
2 |
强轶鹏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-26 | 投资人(股权)变更 |
丁雷;高亮;
|
吕伟*;强轶鹏;
|
2 | 2021-09-26 | 法定代表人变更 |
高亮
|
吕伟
|
3 | 2021-09-26 | 监事备案 |
丁雷
|
强轶鹏
|
4 | 2021-09-26 | 章程备案 |
无
|
2021-08-10章程备案
|
5 | 2019-07-11 | 监事备案 |
刘展展
|
丁雷
|
6 | 2019-07-11 | 法定代表人变更 |
王小龙
|
高亮
|
7 | 2019-07-11 | 投资人(股权)变更 |
王小龙;刘展展;
|
高亮;丁雷;
|
8 | 2019-07-11 | 章程备案 |
无
|
2019-05-13章程备案
|
9 | 2017-04-19 | 监事备案 |
张锡芬
|
刘展展
|
10 | 2017-04-19 | 投资人(股权)变更 |
杨和柏;张锡芬;
|
王小龙;刘展展;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |