序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何小鸳 | 1% | 1万(元) |
2 | 周继永 | 99% | 99万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何小鸳
|
监事 |
2 |
周继永
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 章程备案 |
2021-09-07章程备案
|
2021-10-09章程备案
|
2 | 2021-10-11 | 监事备案 |
周继永*
|
何小鸳
|
3 | 2021-10-11 | 投资人(股权)变更 |
周继永*;何小鸳;
|
周继永*;何小鸳;
|
4 | 2021-10-11 | 法定代表人变更 |
何小鸳
|
周继永
|
5 | 2021-09-09 | 法定代表人变更 |
周美兰
|
何小鸳
|
6 | 2021-09-09 | 章程备案 |
无
|
2021-09-07章程备案
|
7 | 2021-09-09 | 投资人(股权)变更 |
於朝华;周美兰;
|
周继永*;何小鸳;
|
8 | 2021-09-09 | 监事备案 |
於朝华
|
周继永*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |