序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王凤 | 70% | 21万(元) |
2 | 王应飞 | 30% | 9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王凤
|
执行董事,总经理 |
2 |
王应飞
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-21 | 住所变更 |
上海市闵行区黄桦路602-606号1楼
|
上海市闵行区黄桦路602号1楼
|
2 | 2020-10-21 | 章程修正案备案 |
2019-11-05章程修正案
|
2020-10-20章程修正案
|
3 | 2019-12-16 | 住所变更 |
上海市闵行区黄桦路602-610号
|
上海市闵行区黄桦路602-606号1楼
|
4 | 2019-12-16 | 章程修正案备案 |
2019-08-02章程修正案
|
2019-11-05章程修正案
|
5 | 2019-08-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-07-27~2019-07-26
|
2009-07-27~2069-07-26
|
6 | 2017-03-21 | 法定代表人变更 |
孙忠
|
王凤
|
7 | 2017-03-21 | 监事备案 |
吴晓勇
|
王应飞
|
8 | 2017-03-21 | 章程修正案备案 |
2016-09-06章程备案
|
2017-02-22章程修正案
|
9 | 2017-03-21 | 投资人(股权)变更 |
孙忠;孙华;
|
王凤*;王应飞;
|
10 | 2016-09-12 | 法定代表人变更 |
孙华
|
孙忠
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |