序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Gentex Corporation | 100% | 460万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Kevi Nash
|
董事 |
2 |
ROSA A ESTRADA
|
监事 |
3 |
SCOTT PATRICK RYAN
|
董事 |
4 |
STEVEN RAY DOWNING
|
董事长 |
5 |
潘博
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 住所变更 |
上海市松江工业区闵申路666号6幢、13幢
|
上海市闵行区华锦路265号
|
2 | 2021-11-25 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-11-01 章程修正案
|
3 | 2021-10-13 | 法定代表人变更 |
STEVEN RAY DOWNING
|
STEVEN RAY DOWNING
|
4 | 2018-11-08 | 经理备案 |
SCOTT PATRICK RYAN;潘博;Kevin Nash
|
-
|
5 | 2015-07-15 | 法定代表人变更 |
Mark Wayne Newton
|
STEVEN RAY DOWNING
|
6 | 2015-07-15 | 董事备案 |
潘博;Kevin Nash;Steven Ray Downing
|
SCOTT PATRICK RYAN;潘博;Kevin Nash
|
7 | 2013-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘博;Kevin Nash;Dykman Steven Allan
|
潘博;Steven Ray Downing;Kevin Nash
|
8 | 2013-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
Kevin Nash;Dykman Steven Allan
|
潘博;Kevin Nash;Dykman Steven Allan
|
9 | 2013-01-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
Daniel J Fisher
|
Mark Wayne Newton
|
10 | 2013-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
潘博
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |