序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海钜派投资集团有限公司 | 74.24% | 92.8万(元) |
2 | 姚伟示 | 1% | 1.3万(元) |
3 | 曾凡 | 23.76% | 29.7万(元) |
4 | 胡天翔 | 1% | 1.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪建达
|
监事 |
2 |
冈扉
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海润钜金融信息服务有限公司北京分公司
|
冈扉 | 2016-04-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-04 | 投资人(股权)变更 |
倪建达;上海钜派投资集团有限公司;胡天翔;刘敏;曾凡;李良;姚伟示;
|
姚伟示;曾凡;上海钜派投资集团有限公司;胡天翔;
|
2 | 2019-03-04 | 法定代表人变更 |
冈扉
|
冈扉
|
3 | 2019-03-04 | 监事备案 |
张妍
|
倪建达
|
4 | 2019-03-04 | 章程备案 |
2017-10-17章程备案
|
2018-09-06章程备案
|
5 | 2019-03-04 | 董事备案 |
曾凡;李良;刘敏
|
冈扉*
|
6 | 2017-10-23 | 章程备案 |
-
|
2017-10-17章程备案
|
7 | 2017-10-23 | 监事备案 |
张译
|
张妍
|
8 | 2017-10-23 | 投资人(股权)变更 |
倪建达;上海酷硕信息科技有限公司;李良;姚伟示;胡天翔;羊仲清;刘敏;曾凡;
|
倪建达;刘敏;曾凡;胡天翔;李良;姚伟示;上海钜派投资集团有限公司;
|
9 | 2016-09-28 | 住所变更 |
浦东新区泥城镇云汉路969号
|
浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
|
10 | 2016-09-28 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
125.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |