序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘尧 | 50% | 1,125万(元) |
2 | 刘芳菲 | 50% | 1,125万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘尧
|
监事 |
2 |
王宣明
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 章程修正案备案 |
2016-12-18章程备案
|
2021-11-19章程修正案
|
2 | 2021-12-21 | 投资人(股权)变更 |
朱淑娥;刘芳菲;
|
刘尧;刘芳菲;
|
3 | 2021-12-21 | 监事备案 |
朱淑娥
|
刘尧
|
4 | 2017-01-05 | 法定代表人变更 |
胡海平
|
王宣明
|
5 | 2017-01-05 | 投资人(股权)变更 |
刘芳菲;胡海平;
|
刘芳菲;朱淑娥;
|
6 | 2017-01-05 | 章程备案 |
2015-11-20章程备案
|
2016-12-18章程备案
|
7 | 2017-01-05 | 监事备案 |
王宣明*
|
朱淑娥
|
8 | 2015-12-04 | 章程备案 |
-
|
2015-11-20章程备案
|
9 | 2013-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘芳菲;胡海平
|
王宣明*;胡海平
|
10 | 2013-07-12 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘芳菲 2012-12-12货币875.000000万人民币;胡海平 2012-12-12货币875.000000万人民币;
|
刘芳菲 2012-12-12货币525.000000万人民币;胡海平 2012-12-12货币525.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |