序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海梁卓商务信息咨询有限公司 | 96.996997% | 323,000万(元) |
2 | 中梁香港地产投资集团有限公司 | 2.908769% | 9,686.2万(元) |
3 | 恒融国际有限公司(Heng Rong CO.,LIMITED) | 0.094234% | 313.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴渊
|
董事 |
2 |
李和栗
|
董事 |
3 |
薛美玲
|
监事 |
4 |
陈红亮
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-04 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
有限责任公司(港澳台投资、非独资)
|
2 | 2020-09-04 | 经理备案 |
无
|
无
|
3 | 2020-09-04 | 监事备案 |
薛美玲
|
薛美玲
|
4 | 2020-09-04 | 董事备案 |
徐亮琼;黄春雷
|
吴渊;李和栗
|
5 | 2020-09-04 | 法定代表人变更 |
陈红亮
|
陈红亮
|
6 | 2020-09-04 | 章程备案 |
2019-09-25章程备案
|
2020-08-31章程备案
|
7 | 2019-09-26 | 董事备案 |
黄春雷;徐亮琼;杨剑
|
徐亮琼;黄春雷
|
8 | 2019-09-26 | 章程备案 |
2018-10-15章程备案
|
2019-09-25章程备案
|
9 | 2018-11-16 | 董事备案 |
徐亮琼;黄春雷
|
黄春雷;徐亮琼;杨剑
|
10 | 2018-11-16 | 住所变更 |
上海市普陀区大渡河路1718号A区308-5室
|
上海市普陀区云岭东路235号1103室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |