序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐继仁 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐继中
|
监事 |
2 |
唐继仁
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海星燕服装整理有限公司第一分公司
|
倪才林 | 2006-11-03 |
2 |
上海星燕服装整理有限公司第二分公司
|
徐卫芳 | 2008-01-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-26 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:唐继仁; 成员:唐继中;
|
2 | 2015-11-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-03-23~2016-03-22
|
2006-03-23~2036-03-22
|
3 | 2015-11-23 | 投资人(股权)变更 |
唐金官;
|
唐继仁*;
|
4 | 2015-11-23 | 法定代表人变更 |
唐金官
|
唐继仁
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 |