序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞波等236人 | 3.84% | 74.9万(元) |
2 | 俞生祥等135人 | 2.48% | 48.3万(元) |
3 | 倪佩芬等115人 | 2.07% | 40.4万(元) |
4 | 倪凤仙等197人 | 3.75% | 73.2万(元) |
5 | 倪德明等166人 | 3.1% | 60.5万(元) |
6 | 倪林伯等136人 | 2.22% | 43.2万(元) |
7 | 倪桂根等167人 | 3.05% | 59.4万(元) |
8 | 倪正梅等101人 | 1.91% | 37.3万(元) |
9 | 张卫青等217人 | 3.93% | 76.7万(元) |
10 | 张林妹等217人 | 3.88% | 75.6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞波等236人
|
- |
2 |
俞生祥等135人
|
- |
3 |
倪佩芬等115人
|
- |
4 |
倪凤仙等197人
|
- |
5 |
倪德明等166人
|
- |
6 |
倪林伯等136人
|
- |
7 |
倪桂根等167人
|
- |
8 |
倪正梅等101人
|
- |
9 |
张卫青等217人
|
- |
10 |
张林妹等217人
|
- |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-06-25 | 其他变更 |
2012-07-06~2013-07-04
|
2013-06-25~2014-07-04
|
2 | 2012-07-06 | 其他变更 |
2011-07-07~2012-06-30
|
2012-07-06~2013-07-04
|
3 | 2011-07-07 | 其他变更 |
2010-07-01~2011-06-30
|
2011-07-07~2012-06-30
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |