序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海中控贸易有限公司 | 45% | 22.5万(美元) |
2 | 德国Friedrich Lutze International GmbH | 55% | 27.5万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Gego Behad Wale Somme
|
董事 |
2 |
KARLFRIEDRIOHLüTZE
|
监事 |
3 |
SUSANGERLACHLUETZE
|
董事 |
4 |
UDO LüTZE
|
董事长 |
5 |
刘瑞方
|
监事 |
6 |
陆正中
|
董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
SUSAN GERLACH LUETZE;陆正中;UDO LüTZE;Gregor Bernhard Walter Sommer
|
Gregor Bernhard Walter Sommer;SUSAN GERLACH LUETZE;陆正中
|
2 | 2008-05-29 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海中控贸易有限公司 2008-05-25 货币15.7500万美元;上海中控贸易有限公司 2007-12-25 货币6.7500万美元;德国Friedrich Lutze International GmbH 2008-05-25 货币19.2500万美元;德国Friedrich Lutze International GmbH 2007-12-25 货币8.2500万美元
|
上海中控贸易有限公司 2007-12-25 货币6.7500万美元;上海中控贸易有限公司 2008-05-25 货币15.7500万美元;德国Friedrich Lutze International GmbH 2007-12-25 货币8.2500万美元;德国Friedrich Lutze International GmbH 2008-05-25 货币19.2500万美元
|
3 | 2007-11-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
LüTZE UDO
|
UDO LüTZE
|
4 | 2007-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
LUETZE SUSAN GERLACH;陆正中;LüTZE UDO;Sommer Gregor Bernhard Walter
|
SUSAN GERLACH LUETZE;陆正中;UDO LüTZE;Gregor Bernhard Walter Sommer
|
5 | 2008-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
SUSAN GERLACH LUETZE;陆正中;UDO LüTZE;Gregor Bernhard Walter Sommer
|
Gregor Bernhard Walter Sommer;SUSAN GERLACH LUETZE;陆正中
|
6 | 2008-05-29 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海中控贸易有限公司 2008-05-25 货币15.7500万美元;上海中控贸易有限公司 2007-12-25 货币6.7500万美元;德国Friedrich Lutze International GmbH 2008-05-25 货币19.2500万美元;德国Friedrich Lutze International GmbH 2007-12-25 货币8.2500万美元
|
上海中控贸易有限公司 2007-12-25 货币6.7500万美元;上海中控贸易有限公司 2008-05-25 货币15.7500万美元;德国Friedrich Lutze International GmbH 2007-12-25 货币8.2500万美元;德国Friedrich Lutze International GmbH 2008-05-25 货币19.2500万美元
|
7 | 2007-11-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
LüTZE UDO
|
UDO LüTZE
|
8 | 2007-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
LUETZE SUSAN GERLACH;陆正中;LüTZE UDO;Sommer Gregor Bernhard Walter
|
SUSAN GERLACH LUETZE;陆正中;UDO LüTZE;Gregor Bernhard Walter Sommer
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 |