序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Super Pak Manufacturing Pte.Ltd | 100% | 420万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
FUNG SHEONG YUE
|
执行董事 |
2 |
李益琴
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-11-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市闵行区华宁路4018弄58号10号厂房A
|
上海市松江区车墩镇新格路1551号
|
2 | 2010-11-01 | 出资额变更变更 |
Super Pak Manufacturing Pte.Ltd 货币100.0000万人民币
|
Super Pak Manufacturing Pte.Ltd 货币420.0000万人民币
|
3 | 2010-11-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100.0000万人民币
|
420.0000万人民币
|
4 | 2010-11-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2010-05-24 章程修正案
|
5 | 2010-11-01 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
Super Pak Manufacturing Pte.Ltd 2008-12-15 货币100.0000万人民币
|
Super Pak Manufacturing Pte.Ltd 2010-10-01 货币320.0000万人民币;Super Pak Manufacturing Pte.Ltd 2008-12-15 货币100.0000万人民币
|
6 | 2010-11-01 | 实收资本变更 |
100.0000万人民币
|
420.0000万人民币
|
7 | 2008-11-12 | 实收资本变更 |
0.0000万人民币
|
100.0000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |