序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘桂杰 | 50% | 150万(元) |
2 | 雷虹 | 50% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘桂杰
|
监事 |
2 |
宋勇
|
监事 |
3 |
雷虹
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-09-16 | 投资人(股权)变更 |
雷虹*;刘桂杰;翁德菊;
|
雷虹*;刘桂杰;
|
2 | 2012-02-20 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
雷虹* 2013-12-06货币14.000000万人民币;刘桂杰 2013-12-06货币14.000000万人民币;翁德菊 2013-12-06货币12.000000万人民币;
|
雷虹* 2012-02-13货币101.500000万人民币;雷虹* 2011-12-07货币3.500000万人民币;刘桂杰 2012-02-13货币101.500000万人民币;刘桂杰 2011-12-07货币3.500000万人民币;翁德菊 2011-12-07货币3.000000万人民币;翁德菊 2012-02-13货币87.000000万人民币;
|
3 | 2012-02-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000
|
300.000000
|
4 | 2012-02-20 | 实收资本变更 |
10.000000
|
300.000000
|
5 | 2012-02-20 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
雷虹* 出资 17.500000万人民币 比例 35.0000%;刘桂杰 出资 17.500000万人民币 比例 35.0000%;翁德菊 出资 15.000000万人民币 比例 30.0000%;
|
雷虹* 出资 105.000000万人民币 比例 35.0000%;刘桂杰 出资 105.000000万人民币 比例 35.0000%;翁德菊 出资 90.000000万人民币 比例 30.0000%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |