序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海东方康桥房地产****展有限公司 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯光军
|
执行董事兼总经理 |
2 |
陈增立
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-08 | 经理备案 |
王煦菱
|
侯光军*
|
2 | 2020-09-08 | 法定代表人变更 |
陈军
|
侯光军
|
3 | 2020-09-08 | 章程备案 |
无
|
2020-08-11章程备案
|
4 | 2019-12-13 | 监事备案 |
游德锋
|
陈增立
|
5 | 2018-11-19 | 许可经营项目变更 |
-
|
-
|
6 | 2018-11-19 | 一般经营项目变更 |
投资管理,投资咨询,企业管理咨询,财务管理咨询(不得从事代理记账),商务信息咨询,建筑工程,景观设计,室内装潢设计。
|
企业管理咨询,财务管理咨询,商务咨询,建筑工程,景观设计,室内装潢设计。
|
7 | 2018-11-19 | 名称变更 |
上海恒铠投资管理有限公司
|
上海恒铠企业管理咨询有限公司
|
8 | 2018-11-19 | 经营范围变更 |
投资管理,投资咨询,企业管理咨询,财务管理咨询(不得从事代理记账),商务信息咨询,建筑工程,景观设计,室内装潢设计。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
企业管理咨询,财务管理咨询,商务咨询,建筑工程,景观设计,室内装潢设计。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
9 | 2018-11-19 | 章程备案 |
-
|
2018-10-09章程备案
|
10 | 2014-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
游德锋;朱孝廉;王伟贤;王煦菱
|
侯光军*;陈军;游德锋;王煦菱
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |