序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩继丽 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚昌玉
|
监事 |
2 |
韩继丽
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-20 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-11-29~2020-11-28
|
2010-11-29~2040-11-28
|
2 | 2020-08-20 | 章程备案 |
2018-01-04章程备案
|
2020-08-14章程备案
|
3 | 2020-08-20 | 住所变更 |
上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢1339室
|
上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J5661室
|
4 | 2018-01-15 | 监事备案 |
王言松
|
姚昌玉
|
5 | 2018-01-15 | 经理备案 |
-
|
韩继丽*
|
6 | 2018-01-15 | 章程备案 |
-
|
2018-01-04章程备案
|
7 | 2018-01-15 | 法定代表人变更 |
胡阳宇
|
韩继丽
|
8 | 2018-01-15 | 投资人(股权)变更 |
胡阳宇;王言松;
|
韩继丽*;
|
9 | 2018-01-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2018-01-15 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
200.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |