序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | FLOURISHING FORTUNE INTERNATIONAL CO.,LTD. | 100% | 14万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李宗斌
|
监事 |
2 |
王晓红
|
总经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-10 | 法定代表人变更 |
李洪宝莲
|
王晓红
|
2 | 2018-08-08 | 经理备案 |
郑美茹
|
王晓红*
|
3 | 2011-04-02 | 章程修正案备案 |
无
|
2011-03-01 章程修正案
|
4 | 2011-04-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郑美茹
|
李洪宝莲
|
5 | 2011-04-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郑美茹 出资 14.0000万美元
|
FLOURISHING FORTUNE INTERNATIONAL CO.,LTD. 出资 14.0000万美元
|
6 | 2010-01-15 | 其他事项备案 |
2009-10-14~2011-08-27
|
2010-01-15~2029-08-27
|
7 | 2010-01-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
光电仪器、电子仪器的设计,上述产品的批****、佣金代理(拍卖除外)和进出口,提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
光电仪器、电子仪器的设计、研****、加工,光电仪器及电子仪器软件的设计、研****,销售自产产品;上述产品同类商品的批****、佣金代理(拍卖除外)和进出口,提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
8 | 2010-01-15 | 实收资本变更 |
4.0000万美元
|
14.0000万美元
|
9 | 2009-10-14 | 其他事项备案 |
2009-08-28~2009-11-17
|
2009-10-14~2011-08-27
|
10 | 2009-10-14 | 实收资本变更 |
0.0000万美元
|
4.0000万美元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |