序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙西英 | 5% | 10万(元) |
2 | 徐天生 | 95% | 190万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙西英
|
执行董事 |
2 |
徐天生
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 投资人(股权)变更 |
孙西英*;王月;
|
孙西英*;徐天生;
|
2 | 2020-09-28 | 法定代表人变更 |
王月
|
孙西英
|
3 | 2020-09-28 | 监事备案 |
孙西英*
|
徐天生
|
4 | 2020-09-28 | 章程备案 |
无
|
2020-09-17章程备案
|
5 | 2019-01-21 | 章程备案 |
-
|
2019-01-01章程备案
|
6 | 2019-01-21 | 投资人(股权)变更 |
孙西英*;徐天生;
|
孙西英*;王月;
|
7 | 2019-01-21 | 法定代表人变更 |
徐天生
|
王月
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |