序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海禧七投资管理中心(有限合伙) | 10% | 285万(元) |
2 | 杨宇奇 | 90% | 2,565万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
季之泉
|
监事 |
2 |
杨宇奇
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-03 | 住所变更 |
上海市金山区金山卫镇金环路738号
|
上海市金山区金山卫镇金环路738号
|
2 | 2019-12-30 | 企业类型变更 |
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2019-12-30 | 名称变更 |
上海大通会幕新型节能材料股份有限公司
|
上海大通会幕新型节能材料有限公司
|
4 | 2019-12-30 | 法定代表人变更 |
杨宇奇
|
杨宇奇
|
5 | 2019-12-30 | 经理备案 |
杨宇奇*
|
杨宇奇*
|
6 | 2019-12-30 | 章程备案 |
无
|
2019-12-23章程备案
|
7 | 2019-12-30 | 投资人(股权)变更 |
杨宇奇*;上海禧七投资管理中心(有限合伙);杨志英;
|
杨宇奇*;上海禧七投资管理中心(有限合伙);
|
8 | 2019-12-30 | 监事备案 |
王皎;季芳;严筱丽
|
季之泉
|
9 | 2019-05-20 | 章程备案 |
2017-05-05章程备案
|
2019-05-15章程备案
|
10 | 2019-03-18 | 董事备案 |
杨宇奇*;季之泉;顾勤英;朱旻;杨志英
|
杨宇奇*;季之泉;朱旻;朱卫英;顾勤英
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |