序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李正宇 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李正宇
|
执行董事 |
2 |
舒国君
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-06 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-06-02~2020-06-01
|
2010-06-02~
|
2 | 2013-11-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海德科电气有限公司
|
上海青捷汽轮机有限公司
|
3 | 2013-11-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
电气设备及产品、变压器、机电设备及产品、金属材料(除专控)的销售,从事自动化系统领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]。
|
汽轮机、****电机及其配件、电气设备、机电设备的销售,从事自动化系统、机电科技领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务。[经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
4 | 2013-11-28 | 一般经营项目变更 |
电气设备及产品、变压器、机电设备及产品、金属材料(除专控)的销售,从事自动化系统领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务
|
汽轮机、****电机及其配件、电气设备、机电设备的销售,从事自动化系统、机电科技领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务。
|
5 | 2020-07-06 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-06-02~2020-06-01
|
2010-06-02~
|
6 | 2013-11-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海德科电气有限公司
|
上海青捷汽轮机有限公司
|
7 | 2013-11-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
电气设备及产品、变压器、机电设备及产品、金属材料(除专控)的销售,从事自动化系统领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]。
|
汽轮机、****电机及其配件、电气设备、机电设备的销售,从事自动化系统、机电科技领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务。[经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
8 | 2013-11-28 | 一般经营项目变更 |
电气设备及产品、变压器、机电设备及产品、金属材料(除专控)的销售,从事自动化系统领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务
|
汽轮机、****电机及其配件、电气设备、机电设备的销售,从事自动化系统、机电科技领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |