序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨俊利 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付大海
|
监事 |
2 |
杨俊利
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-30 | 章程备案 |
无
|
2021-04-26章程备案
|
2 | 2021-04-30 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-05-11~2021-05-10
|
2011-05-11~2051-05-10
|
3 | 2021-04-30 | 住所变更 |
上海市宝山区长建路777号877室
|
上海市宝山区萧月路7号1层A910室
|
4 | 2020-09-28 | 法定代表人变更 |
杨俊忠
|
杨俊利
|
5 | 2020-09-28 | 投资人(股权)变更 |
杨俊忠;
|
杨俊利*;
|
6 | 2011-07-06 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨俊忠 出资 10.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
杨俊忠 出资 100.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
7 | 2011-07-06 | 实收资本变更 |
10.000000
|
100.000000
|
8 | 2011-07-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10.000000
|
100.000000
|
9 | 2011-07-06 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨俊忠 2011-05-05货币10.000000万人民币;
|
杨俊忠 2011-05-05货币10.000000万人民币;杨俊忠 2011-07-05货币90.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |