序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程海龙 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程海龙
|
执行董事兼总经理 |
2 |
程芳
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 经营期限(营业期限)变 |
2014-12-11~2024-12-10
|
2014-12-11~2044-12-10
|
2 | 2021-05-19 | 章程备案 |
无
|
2021-05-13章程备案
|
3 | 2021-05-19 | 住所变更 |
上海市普陀区常和路100号1号厂房2楼267室
|
上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼(临港长兴科技园)
|
4 | 2021-05-19 | 经营期限(营业期限)变 |
2014-12-11~2024-12-10
|
2014-12-11~2044-12-10
|
5 | 2021-05-19 | 章程备案 |
无
|
2021-05-13章程备案
|
6 | 2021-05-19 | 住所变更 |
上海市普陀区常和路100号1号厂房2楼267室
|
上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼(临港长兴科技园)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |