序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海先达企业****展有限公司 | 100% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈春
|
执行董事 |
2 |
马春芳
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-05 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:马春芳;成员:陈春;成员:邓君卿;
|
2 | 2013-01-09 | 其他变更 |
2010-12-14~2012-12-01
|
2013-01-09~2030-12-13
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 |