序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈光义 | 15% | 1.5万(元) |
2 | 陈光玉 | 85% | 8.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈光义
|
执行董事 |
2 |
陈光玉
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-15 | 章程备案 |
-
|
2020-10-09章程备案
|
2 | 2020-10-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-10-14~2020-10-13
|
2010-10-14~2040-10-13
|
3 | 2020-10-15 | 经营范围变更 |
生物科技领域内的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、实验室设备、仪器仪表、塑料制品、电子产品的销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,化工产品(不含许可类化工产品)、实验分析仪器、仪器仪表、塑料制品、电子产品的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2020-10-15 | 许可经营项目变更 |
-
|
-
|
5 | 2020-10-15 | 住所变更 |
嘉定区南翔镇嘉美路1988号2幢2056室
|
上海市嘉定区真南路4268号2幢J11490室
|
6 | 2015-12-10 | 投资人(股权)变更 |
陈光玉;李福女;
|
陈光义*;陈光玉;
|
7 | 2015-12-10 | 法定代表人变更 |
李福女
|
陈光义
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |