序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周艳琴 | 30% | 300万(元) |
2 | 朱雯婷 | 20% | 200万(元) |
3 | 李彬 | 24% | 240万(元) |
4 | 沈京伟 | 6% | 60万(元) |
5 | 费泓 | 20% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周艳琴
|
执行董事 |
2 |
李彬
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 注册资本(金)变更 |
300.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
2 | 2021-08-10 | 住所变更 |
上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄1号楼2112室(上海长兴海洋装备产业基地)
|
上海市闵行区苏召路1628号
|
3 | 2021-08-10 | 法定代表人变更 |
沈京伟
|
周艳琴
|
4 | 2021-08-10 | 董事备案 |
沈京伟
|
周艳琴*;周艳琴*
|
5 | 2021-08-10 | 章程备案 |
2021-03-12章程备案
|
2021-08-04章程备案
|
6 | 2021-03-22 | 投资人(股权)变更 |
周艳琴*;李彬;沈京伟;
|
周艳琴*;李彬;沈京伟;费泓;朱雯婷;
|
7 | 2021-03-22 | 章程备案 |
无
|
2021-03-12章程备案
|
8 | 2021-08-10 | 注册资本(金)变更 |
300.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
9 | 2021-08-10 | 住所变更 |
上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄1号楼2112室(上海长兴海洋装备产业基地)
|
上海市闵行区苏召路1628号
|
10 | 2021-08-10 | 法定代表人变更 |
沈京伟
|
周艳琴
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |