序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许峰 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈婷
|
监事 |
2 |
许峰
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 住所变更 |
上海市奉贤区航南公路7570-1号111室
|
上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号
|
2 | 2021-06-07 | 章程备案 |
无
|
2021-05-24章程备案
|
3 | 2019-04-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-04-29 | 章程备案 |
2018-01-25章程备案
|
2019-04-10章程备案
|
5 | 2019-04-29 | 投资人(股权)变更 |
许峰*;刘擎;
|
许峰*;
|
6 | 2018-02-01 | 章程备案 |
2017-03-23章程备案
|
2018-01-25章程备案
|
7 | 2018-02-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2018-02-01 | 投资人(股权)变更 |
许峰*;
|
许峰*;刘擎;
|
9 | 2017-04-01 | 投资人(股权)变更 |
沈婷;上海华古实业集团有限公司;
|
许峰*;
|
10 | 2017-04-01 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |