序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨九庆 | 70% | 700万(元) |
2 | 杨彦江 | 30% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨九庆
|
执行董事 |
2 |
杨彦江
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 监事备案 |
王刚山
|
杨彦江
|
2 | 2021-11-03 | 法定代表人变更 |
王善赳
|
杨九庆
|
3 | 2021-11-03 | 章程备案 |
无
|
2021-10-26章程备案
|
4 | 2021-11-03 | 投资人(股权)变更 |
王刚山;王善赳;
|
杨九庆*;杨彦江;
|
5 | 2017-12-19 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
1000.0000万人民币
|
6 | 2017-12-19 | 章程备案 |
2017-04-06章程备案
|
2017-04-06章程备案
|
7 | 2017-04-14 | 投资人(股权)变更 |
李宏宾;王刚山;王善赳;
|
王刚山;王善赳;
|
8 | 2017-04-14 | 章程备案 |
-
|
2017-04-06章程备案
|
9 | 2015-09-22 | 监事备案 |
吴恭义
|
王刚山
|
10 | 2015-09-22 | 投资人(股权)变更 |
吴恭义;郑唯;王刚山;王善赳;夏向江;
|
王刚山;王善赳;李宏宾;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |