序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘峰 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘峰
|
执行董事 |
2 |
燕瑛
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 章程备案 |
无
|
2021-10-20章程备案
|
2 | 2021-11-09 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-09-30~2021-09-29
|
2011-09-30~
|
3 | 2015-04-14 | 章程备案 |
-
|
2015-04-10章程备案
|
4 | 2015-04-14 | 住所变更 |
上海市闵行区元江路5500号第1幢B781室
|
上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4140室-6
|
5 | 2014-06-27 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
6 | 2014-06-27 | 投资人(股权)变更 |
刘峰*;
|
刘峰*;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |