序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张雪珍 | 50% | 490万(元) |
2 | 李俊明 | 50% | 490万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张雪珍
|
监事 |
2 |
李俊明
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
信百(上海)实业有限公司松江分公司
|
李俊明 | 2017-12-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-13 | 法定代表人变更 |
张雪珍
|
李俊明
|
2 | 2020-08-13 | 监事备案 |
李俊明*
|
张雪珍
|
3 | 2015-09-11 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
980.000000万人民币
|
4 | 2015-09-11 | 章程备案 |
-
|
2015-09-06章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |