序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王玮峰 | 30% | 60万(元) |
2 | 韩继红 | 70% | 140万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王玮峰
|
监事 |
2 |
韩继红
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 住所变更 |
嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄3号3245室
|
上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J9329室
|
2 | 2022-03-21 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-03-11章程修正案
|
3 | 2022-03-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-02-29~2022-02-27
|
2012-02-29~2052-02-27
|
4 | 2019-12-31 | 投资人(股权)变更 |
韩继红*;张群芳;
|
韩继红*;王玮峰;
|
5 | 2019-12-31 | 章程备案 |
2019-11-18章程备案
|
2019-12-26章程备案
|
6 | 2019-12-31 | 监事备案 |
傅俊华
|
王玮峰
|
7 | 2019-11-26 | 监事备案 |
朱一清
|
傅俊华
|
8 | 2019-11-26 | 法定代表人变更 |
傅俊华
|
韩继红
|
9 | 2019-11-26 | 章程备案 |
无
|
2019-11-18章程备案
|
10 | 2019-11-26 | 董事备案 |
傅俊华
|
韩继红*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |