序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | MN Inter-Fashion Ltd | 100% | 1,300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吉村実
|
董事长 |
2 |
小林英一
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-09 | 监事备案 |
惠古啓之
|
小林英一
|
2 | 2022-06-09 | 投资人(股权)变更 |
日铁物产株式会社
|
MN Inter-Fashion Ltd
|
3 | 2022-06-09 | 法定代表人变更 |
植田文裕
|
吉村実
|
4 | 2022-06-09 | 章程备案 |
2019-05-22章程备案
|
2022-01-01章程备案
|
5 | 2021-05-31 | 董事备案 |
吉村実*;山下智宽;中田伸;翁瑜
|
中田伸;翁瑜;山下智宽;川崎克(KAWASAKI KATSU)
|
6 | 2021-05-31 | 法定代表人变更 |
植田文裕
|
植田文裕
|
7 | 2021-05-31 | 监事备案 |
髙橋徹
|
惠古啓之
|
8 | 2021-01-04 | 董事备案 |
吉村実*;山下智宽;谷村正人;翁瑜
|
吉村実*;中田伸;山下智宽;翁瑜
|
9 | 2021-01-04 | 经理备案 |
谷村正人
|
山下智宽
|
10 | 2020-03-06 | 董事备案 |
吉村実*;谷村正人;小林優;山下智宽
|
吉村実*;翁瑜;山下智宽;谷村正人
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |