序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖永申 | 20% | 20万(元) |
2 | 许皖萍 | 80% | 80万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖孟君
|
监事 |
2 |
许皖萍
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-06-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
廖永申
|
许皖萍
|
2 | 2011-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许皖萍*;廖永申;廖永申
|
许皖萍*;许皖萍*;廖孟君
|
3 | 2009-09-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1999-09-27~2009-09-26
|
1999-09-27~2049-09-26
|
4 | 2009-09-24 | 其他变更 |
-
|
2009-09-24~2049-09-26
|
5 | 2007-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许皖萍*;许皖萍*;柳宝根
|
许皖萍*;廖永申;廖永申
|
6 | 2007-07-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
许皖萍* 出资 80.000000万人民币;柳宝根 出资 20.000000万人民币;
|
许皖萍* 出资 80.000000万人民币;廖永申 出资 20.000000万人民币;
|
7 | 2007-07-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
许皖萍
|
廖永申
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |