序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | JACOBS HOLLY L | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
JACOBSHOLLYL
|
执行董事 |
2 |
陈淑敏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-25 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:陈淑杰;成员:纪晨;成员:JACOBSHOLLYL
|
2 | 2012-07-10 | 实收资本变更 |
无
|
JACOBS HOLLY L 2012-06-14 货币10.0000万人民币
|
3 | 2012-07-10 | 其他事项备案 |
2012-04-26~2012-07-25
|
2012-07-10~2022-04-25
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 |