序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金攀 | 49% | 14.7万(元) |
2 | 鲍国华 | 51% | 15.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李开通
|
监事 |
2 |
鲍国华
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-28 | 住所变更 |
上海市浦东新区东高路1495号1幢6室
|
上海市崇明区绿华镇富华路79号15幢179室(上海绿华经济开****区)
|
2 | 2016-07-07 | 章程备案 |
-
|
2016-06-22章程备案
|
3 | 2016-07-07 | 投资人(股权)变更 |
鲍国华*;金攀;陈晨斌;
|
鲍国华*;金攀;
|
4 | 2015-04-23 | 法定代表人变更 |
郭留朋
|
鲍国华
|
5 | 2015-04-23 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2015-04-23 | 投资人(股权)变更 |
郭留朋;
|
鲍国华*;金攀;陈晨斌;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |