序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | AICON 3D Systems GmbH | 100% | 140万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
SCHNEIDERCARL-THOMAS
|
执行董事 |
2 |
WeeBösema
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-19 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:SCHNEIDERCARL-THOMAS;成员:BOSEMANNWERNER;成员:GODDINGROBERT
|
2 | 2017-01-11 | 监事备案 |
SCHNEIDER CARL-THOMAS
|
Werner Bösemann
|
3 | 2017-01-11 | 工商登记联络员备案 |
樊文凯
|
SCHNEIDER CARL-THOMAS
|
4 | 2017-01-11 | 法定代表人变更 |
REIN HARALD THILO
|
SCHNEIDER CARL-THOMAS
|
5 | 2015-11-27 | 法定代表人变更 |
周晓宾
|
REIN HARALD THILO
|
6 | 2015-11-27 | 章程备案 |
-
|
2015-08-31章程备案
|
7 | 2015-11-27 | 监事备案 |
Harald Rein
|
SCHNEIDER CARL-THOMAS
|
8 | 2015-11-27 | 投资人(股权)变更 |
Breuckmann GmbH
|
AICON 3D Systems GmbH
|
9 | 2014-01-06 | 实收资本变更 |
62.3768万人民币
|
78.9726万人民币
|
10 | 2013-04-22 | 实收资本变更 |
42.3353万人民币
|
62.3768万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 |